|
אוניברסיטת
תל אביב הפקולטה
למדעי הרוח בית
הספר למדעי
התרבות ע"ש
שירלי ולזלי
פורטר The
Shirley and |
||
|
הנהלת בית
הספר |
||
|
ראש
בית הספר |
ד"ר
הדה בן-בסט (מ-1
בנובמבר 2009) |
|
חברי
ההנהלה |
ד"ר קמילה אדנג (ערבית), פרופ' מיכל אורון (ספרות), פרופ' בנימין איזק (לימודים קלאסיים), ד"ר קרן אלקלעי-גוט (אנגלית), פרופ' מירה אריאל (בלשנות), ד"ר ניצה בן-ארי (תרגום), פרופ' אותי בת-אל (יו"ר ועדת המלגות), פרופ' חוה בת-זאב שילדקראוט (צרפתית), פרופ' מיכאל גלוזמן (ספרות), פרופ' מחמוד גנאים (ערבית), פרופ' ג'וליה הורבט (בלשנות), פרופ' חנה וירט-נשר (מכון גולדרייך ליידיש), פרופ' צבי טאובר (פילוסופיה), פרופ' שלמה יזרעאל (בלשנות שמית), ד"ר אורלי לובין (מכון פורטר), פרופ' רקפת סלע-שפי (מחקר התרבות), ד"ר ירון סנדרוביץ (פילוסופיה), ד"ר רחל צלניק אברמוביץ (לימודים קלאסיים), פרופ' רבקה פלדחי (מכון כהן), ד"ר נדין קופרטי-צור (צרפתית), פרופ' ליאו קורי (מכון כהן), ד"ר מלאת שמיר (אנגלית), פרופ' ישעיהו שן (לימודים קוגניטיביים). |
||
|
הועדה
לתלמידי
המחקר |
||
ועדת
הכספים |
|||
ועדת
המילגות |
|||
|
ראשי בית
הספר בעבר
|
פרופ' איתמר אבן-זהר |
1986–15.2.1992 |
פרופ' שלמה בידרמן |
16.2.1992–31.1.1996 |
||
פרופ' גדעון טורי |
1.2.1996–28.2.2000 |
||
פרופ' רינה דרורי ז"ל |
התחילה את כהונתה ביום 1.3.2000; נפטרה ביום 7.10.2000 |
||
פרופ' ענת בילצקי |
1.1.2001–31.7.2003 |
||
פרופ' אלישבע רוזן |
1.8.2003–31.10.2005 |
||
פרופ' רקפת סלע-שפי |
1.11.2005–31.10.2009 |